Vorsitzende/r |
Jakob Bündgen | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 24.06.2014 | 31.05.2016 | von 24.06.2014 bis 31.05.2016 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Edeltraud Lindner | AWO Stadtverband Eschweiler | AWO Stadtverband Eschweiler Vorsitz | Vorsitz | 29.06.2016 | | von 29.06.2016 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Stv. Vorsitzende/r |
Walter Bodelier | SPD | SPD Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 29.06.2016 | | von 29.06.2016 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Edeltraud Lindner | AWO Stadtverband Eschweiler | AWO Stadtverband Eschweiler Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 24.06.2014 | 29.06.2016 | von 24.06.2014 bis 29.06.2016 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
Walter Bodelier | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 29.06.2016 | von 24.06.2014 bis 29.06.2016 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Regina Rehahn | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.06.2016 | | von 29.06.2016 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
Hans-Josef Berndt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Renée Grafen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder Fraktion DIE GRÜNEN |
Franz-Dieter Pieta | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ratsmitglieder UWG-Fraktion |
Erich Spies | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ratsmitglieder Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei |
André Schulze | Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei | Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Sachkundige Bürger FDP-Fraktion |
Marion Sebbeße | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 19.10.2014 | | von 19.10.2014 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |