Ratsmitglieder |
Integrationsrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder Fraktion DIE GRÜNEN |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Integrationsrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Rat der Stadt Eschweiler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Fraktionsvorsitender | Fraktionsvorsitender |
Rat der Stadt Eschweiler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | Stv. Fraktionsvorsitzender | Stv. Fraktionsvorsitzender |
Anregungs- und Beschwerdeausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied |
Jugendhilfeausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Wahlausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stv. Stimmberechtigtes Mitglied | Stv. Stimmberechtigtes Mitglied |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Anregungs- und Beschwerdeausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Arbeitsgruppe Strukturwandel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Integrationsrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Wahlausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stv. stimmberechtigtes Mitglied | Stv. stimmberechtigtes Mitglied |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Beratende Mitglieder von Parteien |
Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |