Vorsitzende/r |
Manfred Groß | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Helen Weidenhaupt | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Stv. Vorsitzende/r |
Jörg Löschmann | SPD | SPD Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Helen Weidenhaupt | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2010 | 31.05.2014 | von 21.10.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
Norbert Buhl | Sozialverband Vdk Deutschland e.V. | Sozialverband Vdk Deutschland e.V. Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Jakob Bündgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jakob Bündgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.05.2016 | von 24.06.2014 bis 31.05.2016 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Angelika Köhler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stephan Löhmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.03.2019 | 31.10.2020 | von 27.03.2019 bis 31.10.2020 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Claudia Moll | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Claudia Moll | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 27.03.2019 | von 24.06.2014 bis 27.03.2019 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Regina Rehahn | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.06.2016 | 31.10.2020 | von 29.06.2016 bis 31.10.2020 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Angelika Werner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.01.2012 | 31.05.2014 | von 21.01.2012 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
Wilfried Berndt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ute Casel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Thomas Graff | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Thomas Graff | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Bernd Schmitz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder FDP-Fraktion |
Ulrich Göbbels | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ulrich Göbbels | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Sachkundige Bürger SPD-Fraktion |
Günter Badura | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Anik Beckers | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Bernhard Breuer | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 06.11.2009 | 31.05.2014 | von 06.11.2009 bis 31.05.2014 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Manfred Lohre | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.11.2009 | 31.05.2014 | von 05.11.2009 bis 31.05.2014 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Herbert Schaaf | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Herbert Schaaf | SPD | SPD Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Sachkundige Bürger CDU-Fraktion |
Ute Casel | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas Schlenter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 31.05.2014 | von 16.11.2009 bis 31.05.2014 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Sachkundige Bürger Fraktion DIE GRÜNEN |
Vanessa Hamacher | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 14.10.2019 | 31.10.2020 | von 14.10.2019 bis 31.10.2020 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Tim Lietz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 12.03.2018 | 14.10.2019 | von 12.03.2018 bis 14.10.2019 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Lucas Stolberg | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 14.10.2016 | 28.02.2018 | von 14.10.2016 bis 28.02.2018 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Sachkundige Bürger UWG-Fraktion |
Heidi Bömeke | UWG | UWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Heidi Bömeke | UWG | UWG Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Sachkundige Bürger Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei |
Sonia Siller | Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei | Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 27.12.2016 | 31.10.2020 | von 27.12.2016 bis 31.10.2020 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Sachkundige Einwohner |
Hartmut Fröhlich | Partnerschaftsverein Eschweiler e.V. | Partnerschaftsverein Eschweiler e.V. Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 16.10.2014 | 31.10.2020 | von 16.10.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Joachim Fulbrecht | Partnerschaftsverein Eschweiler e.V. | Partnerschaftsverein Eschweiler e.V. Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 06.05.2010 | 31.05.2014 | von 06.05.2010 bis 31.05.2014 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |