Vorsitzende/r |
Peter Gartzen | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Wolfgang Peters | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Wolfgang Peters | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Stv. Vorsitzende/r |
Günter Badura | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Stefan Kämmerling | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Frank Wagner | SPD | SPD Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
Peter Gartzen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.09.2015 | 31.10.2020 | von 29.09.2015 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Rainer Greven | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 11.03.2024 | von 01.11.2020 bis 11.03.2024 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Dietmar Krauthausen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Oliver Liebchen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.06.2024 | | von 26.06.2024 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Stephan Löhmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 29.09.2015 | von 24.06.2014 bis 29.09.2015 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Michael Roth | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Frank Wagner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
Maria Mund | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2022 | | von 07.04.2022 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Wolfgang Peters | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Mark Pützer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.03.2022 | von 01.11.2020 bis 31.03.2022 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Thomas Schlenter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder BASIS-Fraktion |
Christoph Häfner | BASIS | BASIS Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.06.2023 | | von 14.06.2023 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Holmer Milar | BASIS | BASIS Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 14.06.2023 | von 01.11.2020 bis 14.06.2023 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder Fraktion DIE GRÜNEN |
Franz-Dieter Pieta | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Franz-Dieter Pieta | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ratsmitglieder AfD-Fraktion |
Elisabeth Upadek | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ratsmitglieder FDP-Fraktion |
Hans-Jürgen Krieger | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Stefan Steins | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.03.2020 | 31.10.2020 | von 18.03.2020 bis 31.10.2020 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Konstantin Theuer | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 07.01.2020 | von 24.06.2014 bis 07.01.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ulrich Göbbels | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2022 | von 01.11.2020 bis 31.12.2022 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Stefan Steins | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.02.2023 | | von 14.02.2023 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
Ratsmitglieder UWG-Fraktion |
Manfred Waltermann | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ratsmitglieder Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei |
André Schulze | Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei | Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Beratende Mitglieder von Parteien |
Hubert Müller | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Franz-Dieter Pieta | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Wolfram Stolz | FPU | FPU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.06.2013 | 31.05.2014 | von 21.06.2013 bis 31.05.2014 | |