Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachkundige Bürger CDU-Fraktion | ||||||||
Sozial- und Seniorenausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.11.2009 | 31.05.2014 | von 12.11.2009 bis 31.05.2014 | ||
Sozial- und Seniorenausschuss | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |