Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Vorsitzende/r |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
Rat der Stadt Eschweiler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stv. Vorsitzende/r |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied |