Vorsitzende/r |
Sozial- und Seniorenausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Stv. Vorsitzende/r |
Behindertenbeirat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Sozial- und Seniorenausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
Anregungs- und Beschwerdeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Rat der Stadt Eschweiler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Behindertenbeirat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Behindertenbeirat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2020 | von 01.11.2020 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Beirat für Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
gemeinsamer Haupt- und Finanz- sowie Sozial- und Seniorenausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied | JHA/ stimmberechtigtes Mitglied |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozial- und Seniorenausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2022 | | von 07.04.2022 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |