Vorsitzende/r |
Arbeitsgruppe Städtepartnerschaften | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Kulturausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
gemeinsamer Schul- und Planungs-; Umwelt- und Bauausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
Kulturausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Stv. Fraktionsvorsitzender | Stv. Fraktionsvorsitzender |
Schulausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Rat der Stadt Eschweiler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 02.06.2014 | 31.10.2020 | von 02.06.2014 bis 31.10.2020 | Stv. Fraktionsvorsitzender | Stv. Fraktionsvorsitzender |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | SchulA/ stimmberechtigtes Mitglied | SchulA/ stimmberechtigtes Mitglied |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stv. Stimmberechtigtes Mitglied | Stv. Stimmberechtigtes Mitglied |
Kulturausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Schulausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | SchulA/JHA/ stimmberechtigtes Mitglied | SchulA/JHA/ stimmberechtigtes Mitglied |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schulausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |