Sachkundige Einwohner |
Schulausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.12.2010 | 31.05.2014 | von 23.12.2010 bis 31.05.2014 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Schulausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 13.10.2014 | 31.10.2020 | von 13.10.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Schulausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 16.01.2021 | | von 16.01.2021 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Weitere beratende Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Ausschussmitglied Vertreter | Ausschussmitglied Vertreter | 24.06.2014 | 28.04.2015 | von 24.06.2014 bis 28.04.2015 | Stv. Beratendes Mitglied | Stv. Beratendes Mitglied |
Sachkundige Einwohner |
gemeinsamer Schul- und Planungs-; Umwelt- und Bauausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 16.01.2021 | | von 16.01.2021 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | SchulA/ beratendes Mitglied | SchulA/ beratendes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.01.2021 | | von 16.01.2021 | SchulA/ beratendes Mitglied | SchulA/ beratendes Mitglied |