Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
Arbeitsgruppe Ortsbesichtigung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2016 | 31.10.2020 | von 15.03.2016 bis 31.10.2020 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Arbeitsgruppe Ortsbesichtigung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Arbeitsgruppe Strukturwandel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.12.2015 | 31.10.2020 | von 15.12.2015 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
gemeinsamer Haupt- und Finanz- sowie Sozial- und Seniorenausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Stv. Vorsitzende/r |
gemeinsamer Schul- und Planungs-; Umwelt- und Bauausschuss | CDU | CDU Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Kulturausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Stv. Vorsitzende/r |
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.12.2015 | 28.02.2018 | von 15.12.2015 bis 28.02.2018 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss | CDU | CDU Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
Rat der Stadt Eschweiler | CDU | CDU 2. Stv. Bürgermeister | 2. Stv. Bürgermeister | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | 2. stv. Bürgermeister | 2. stv. Bürgermeister |
Rat der Stadt Eschweiler | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |