Vorsitzende/r |
Kulturausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Stv. Vorsitzende/r |
Rat der Stadt Eschweiler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | 1. Stv. Bürgermeisterin | 1. Stv. Bürgermeisterin |
Kulturausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.10.2010 | 31.05.2014 | von 21.10.2010 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | SPD | SPD 1. Stv. Bürgermeisterin | 1. Stv. Bürgermeisterin | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder |
Integrationsrat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wahlausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied Vertreter | Ratsmitglied Vertreter | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stv. Stimmberechtigtes Mitglied | Stv. Stimmberechtigtes Mitglied |