Ratsmitglieder FDP-Fraktion |
Arbeitsgruppe Ortsbesichtigung | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
Kulturausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Rat der Stadt Eschweiler | FDP | FDP Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | 02.06.2014 | 31.10.2020 | von 02.06.2014 bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Arbeitsgruppe Ortsbesichtigung | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Kulturausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Arbeitsgruppe Strukturwandel | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.12.2015 | 31.10.2020 | von 15.12.2015 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Arbeitsgruppe Ortsbesichtigung | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2022 | von 01.11.2020 bis 31.12.2022 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
gemeinsamer Haupt- und Finanz- sowie Sozial- und Seniorenausschuss | FDP | FDP Stv. Ratsmitglied | Stv. Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2022 | von 01.11.2020 bis 31.12.2022 | Stv. stimmberechtigtes Mitglied | Stv. stimmberechtigtes Mitglied |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stv. Ratsmitglied | Stv. Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2022 | von 01.11.2020 bis 31.12.2022 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Rat der Stadt Eschweiler | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2022 | von 01.11.2020 bis 31.12.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2022 | von 01.11.2020 bis 31.12.2022 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2022 | von 01.11.2020 bis 31.12.2022 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Integrationsrat | FDP | FDP Stv. Ratsmitglied | Stv. Ratsmitglied | 04.02.2022 | 31.12.2022 | von 04.02.2022 bis 31.12.2022 | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied |
Sachkundige Bürger FDP-Fraktion |
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 01.11.2020 | 31.12.2022 | von 01.11.2020 bis 31.12.2022 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |