Weitere beratende Mitglieder |
Schulausschuss | Hauptschulen | Hauptschulen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.11.2011 | 31.05.2014 | von 22.11.2011 bis 31.05.2014 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Schulausschuss | Vertreterin der Hauptschulen | Vertreterin der Hauptschulen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Schulausschuss | Vertreterin der Hauptschule | Vertreterin der Hauptschule Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.01.2021 | 01.09.2024 | von 07.01.2021 bis 01.09.2024 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Planungs-; Umwelt- und Bauausschuss | Vertreterin der Hauptschule | Vertreterin der Hauptschule Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.01.2021 | 01.09.2024 | von 07.01.2021 bis 01.09.2024 | weiteres beratendes Mitglied | weiteres beratendes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | Vertreterin der Hauptschule | Vertreterin der Hauptschule Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | SchulA/ beratendes Mitglied | SchulA/ beratendes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | Vertreterin der Hauptschule | Vertreterin der Hauptschule Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.01.2021 | 01.09.2024 | von 07.01.2021 bis 01.09.2024 | SchulA/ beratendes Mitglied | SchulA/ beratendes Mitglied |