Beratende Mitglieder von Parteien |
Anregungs- und Beschwerdeausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.01.2013 | 31.05.2014 | von 18.01.2013 bis 31.05.2014 | |
Sachkundige Bürger FDP-Fraktion |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | SchulA/ stimmberechtigtes Mitglied | SchulA/ stimmberechtigtes Mitglied |
gemeinsamer Schul- und Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 19.11.2020 | 31.12.2022 | von 19.11.2020 bis 31.12.2022 | SchulA/ stimmberechtigtes Mitglied | SchulA/ stimmberechtigtes Mitglied |
Schulausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 28.10.2009 | 31.05.2014 | von 28.10.2009 bis 31.05.2014 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Schulausschuss | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
Schulausschuss | FDP | FDP Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 19.11.2020 | 31.12.2022 | von 19.11.2020 bis 31.12.2022 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |